Niels Dubgaard Borup
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NielsBorup.com (Ejer) |
Største overskud: | 445' DKK Verdensfirmaet.TV IVS (2018) |
Største underskud: | -393' DKK Blenderday ApS (2021) |
Største egenkapital: | 250' DKK Verdensfirmaet.TV IVS (2018) |
Største gæld: | 650' DKK Verdensfirmaet.TV IVS (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Verdensfirmaet.TV IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af NielsBorup.com (20 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 hos NielsBorup.com (tidligere NIMB Distribution v/N. D. Borup) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niels Dubgaard Borup og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 20 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af film og videofilm.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NielsBorup.com
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NIELS BORUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Blenderday ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via NIELS BORUP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
NIELS BORUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Blenderday ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.08.2024
Tidslinje (16)
-
Blenderday ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
Blenderday ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
DEN LILLE OB-VOGN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.09.2019 - 13.08.2024
Reel ejer
06.09.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.01.2014 - 25.03.2020
Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 25.03.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
16.12.2013 - 25.03.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2019 - 25.03.2020
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Verdensfirmaet.TV IVS fremviste et overskud på 445' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Blenderday ApS fremviste et underskud på 393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 88' DKK (Blenderday ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109' DKK (Blenderday ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (NIELS BORUP HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Svend Emil Asmussen.