Peter Plantener
Karrieren startede hos: | CARL BRO INFORMATIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 16.963' DKK K/S VESTERGADE 32. NYBORG (2015) |
Største underskud: | -1.892' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 16.963' DKK K/S VESTERGADE 32. NYBORG (2015) |
Største gæld: | 2.575' DKK PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS) (2019) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i CARL BRO INFORMATIK A/S (tidligere OAC SYSTEM DATA A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Peter Plantener i 21 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 3. maj 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. februar 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VESTERGADE 32. 1996 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S VESTERGADE 32. NYBORG
Via VESTERGADE 32. 1996 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
studio plantener (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
studio plantener (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.10.2013
Registreringsdato: 28.10.2013 -
PRAGMATIC CONSULT A/S (Nu: Pragmatic Consult ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2012
Registreringsdato: 23.10.2012
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
31.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
28.10.2013 - 08.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2008 - 23.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2008 - 23.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 1985 til 1993 hos REALDATA KOMMUNIKATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 976' DKK (K/S VESTERGADE 32. NYBORG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (VESTERGADE 32. 1996 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.333' DKK (K/S VESTERGADE 32. NYBORG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 352' DKK (VESTERGADE 32. 1996 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Christian Busck-Nielsen.