Kim Borregaard Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSK Den Sociale Konsulenttjeneste v/Kim Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.130' DKK VARA HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -503' DKK BULL MFL ApS (Nu: BULL FML ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.998' DKK VARA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.850' DKK RATHO ApS (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos BULL MFL ApS (Nu: BULL FML ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af KIVSMOSE HOLDING ApS (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 i DSK Den Sociale Konsulenttjeneste v/Kim Thomsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Borregaard Thomsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kim i , inden stoppet d. 1. juni 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kim Fokus ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kim Fokus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Social Fokus ApS (Nu: Kim Fokus ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.10.2020
Registreringsdato: 07.10.2020 -
Social Fokus ApS (Nu: Kim Fokus ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.10.2020
Registreringsdato: 07.10.2020 -
KIVSMOSE HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2017
Registreringsdato: 12.09.2017
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.04.2010 - 15.08.2017
Ejer
27.02.2016 - 12.09.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.04.2010 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2010 - 15.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2009 - 14.10.2015
Direktør
01.12.2009 - 14.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KIVSMOSE HOLDING ApS landede et overskud på 284' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KIVSMOSE HOLDING ApS landede et underskud på 244' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 250' DKK (RATHO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.998' DKK (VARA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 200' DKK (Social Fokus ApS (Nu: Kim Fokus ApS)).