Sofjan Mohamadi Azzouzi
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGROCONS v/Sofjan Mohamadi Azzouzi (Ejer) |
Største overskud: | 394' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2021) |
Største underskud: | -2.189' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2022) |
Største egenkapital: | 183' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2019) |
Største gæld: | 5.334' DKK Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af AGROCONS v/Sofjan Mohamadi Azzouzi (6 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 ved AGROCONS v/Sofjan Mohamadi Azzouzi (tidligere MDGroup v/Sofjan Azzouzi) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Sofjan Mohamadi Azzouzi der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Sofjan i 6 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen landbrugskonsulenter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Trafik Start ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Trafik Start ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018
Tidslinje (14)
-
Slalom Trafikskole IVS (Nu: NOVEMBERSELSKABET 2023 APS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
2000 Køreskole IVS (Nu: Trafik Start ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018 -
2000 Køreskole IVS (Nu: Trafik Start ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2018
Registreringsdato: 05.12.2018
Blå bog (fortsat)
Sofjan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.04.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: 33,34% -
Stifter og Ejer
15.06.2004 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.07.2004 - 23.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.07.2004 - 04.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor 2000 Køreskole IVS (Nu: Trafik Start ApS) fremviste et overskud på 44' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor 2000 Køreskole IVS (Nu: Trafik Start ApS) fremviste et underskud på 98' DKK.