Tobias Frank Aarestrup Guldberg Faber
Erhvervsaktiv: | 15. jun. 2004 - 31. aug. 2015 |
Karrieren startede hos: | Tobis Cafe v/Tobias Faber (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -153' DKK BRYGGEN21 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 0' DKK LAMR HOLDING IVS (2014) |
Største gæld: | 558' DKK BRYGGEN21 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tobis Cafe v/Tobias Faber (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos Tobis Cafe v/Tobias Faber (tidligere Tobys Cafe v/Tobias Faber) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tobias Frank Aarestrup Guldberg Faber og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Tobias nu bestreddet i 20 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tobis Cafe v/Tobias Faber
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (19)
-
BRYGGEN21 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018 -
BRYGGEN21 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017 -
BRYGGEN21 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2016
Registreringsdato: 13.08.2016
Blå bog (fortsat)
Tobias har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2014 - 13.12.2018
Bestyrelsesmedlem
05.05.2014 - 02.10.2015
Direktør
05.05.2014 - 09.08.2016
Direktør
13.08.2016 - 15.03.2017
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør
07.04.2014 - 20.10.2015
Direktør
11.12.2015 - 08.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
26.08.2014 - 12.12.2015
Ejer
01.01.2015 - 18.12.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 31.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BRYGGEN21 ApS kunne offentliggøre et underskud på 153' DKK.