Morten Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AV-MANAGERS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af AV-MANAGERS ApS (4 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 i AV-MANAGERS ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Morten Rasmussen i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 19. juni 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AVTEKNIK.EU
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
AVTEKNIK.EU (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
AVTEKNIK ApS (Nu: SKANDERBORG EL & AV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2012
Registreringsdato: 03.12.2012 -
AVTEKNIK ApS (Nu: SKANDERBORG EL & AV ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2012
Registreringsdato: 02.03.2012
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.03.2012 - 03.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.11.2004 - 19.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab