Kurt Linddahl Bøndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT BØNDERGAARD HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 76' DKK RESTAURANT STAUNING HAVN A/S (Nu: P.E. TRADING A/S) (2017) |
Største underskud: | -46' DKK RESTAURANT STAUNING HAVN A/S (Nu: P.E. TRADING A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 345' DKK RESTAURANT STAUNING HAVN A/S (Nu: P.E. TRADING A/S) (2023) |
Største gæld: | 108' DKK RESTAURANT STAUNING HAVN A/S (Nu: P.E. TRADING A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RESTAURANT STAUNING HAVN A/S (Nu: P.E. TRADING A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af P.E. TRADING A/S (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2006 hos KURT BØNDERGAARD HOLDING ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Kurt Linddahl Bøndergaard i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 22. april 2009.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Food By MaKu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
Food By MaKu (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Mad & Co. I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2016
Registreringsdato: 10.12.2016 -
GOLFGAARDEN ApS (Nu: GOLFGÅRDEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2014
Registreringsdato: 17.10.2014
Blå bog (fortsat)
Kurt har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.07.2014 - 10.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.02.2011 - 17.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.02.2011 - 10.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2012 - 01.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab