Morten Jøhnk
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØHNK MANAGEMENT ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af JØHNK MANAGEMENT ApS (7 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos JØHNK MANAGEMENT ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Morten Jøhnk i 7 år 9 måneder, før stoppet d. 7. oktober 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jøhnk Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Jøhnk Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
JØHNK MANAGEMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.10.2013
Registreringsdato: 07.10.2013 -
JØHNK MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.12.2005
Registreringsdato: 29.12.2005
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
29.12.2005 - 07.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ove Pensbo-Madsen.