Tanja Kolby
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Willer Keramik Diana Hald Nielsen Tanja Hald Kolby (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Willer Keramik Diana Hald Nielsen Tanja Hald Kolby (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 i Willer Keramik Diana Hald Nielsen Tanja Hald Kolby med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Diana Hald Nielsen at Tanja Kolby stiftede Willer Keramik Diana Hald Nielsen Tanja Hald Kolby den dag i april 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tanja i 16 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Boutique T / Willer Keramiks Eftf.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Willer Keramik Diana Hald Nielsen Tanja Hald Kolby (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Boutique T (Nu: Boutique T / Willer Keramiks Eftf.) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018 -
Form Art/Willer Keramik I/S v/P E Donatien, Tanja Kolby og D H Nielsen (Nu: Boutique Ninon I/S v/P E Donatien, Tanja Kolby og D H Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018
Blå bog (fortsat)
Tanja har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 31.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 07.03.2018
Ejerandel: 25%