Steffen Kjeld Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Steffen Thomsen Consult (Stifter) |
Største overskud: | 290.804' DKK SSI Diagnostica A/S (2021) |
Største underskud: | -233.792' DKK GREEN TEAM GROUP A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.849.118' DKK Adelis DK Holding 4 A/S (Nu: ITM8 Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.154.091' DKK SSI Diagnostica A/S (2022) |
Flest årsværk: | 682 årsværk hos IT RELATION A/S (Nu: itm8 A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Steffen Thomsen Consult (20 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2004 ved Steffen Thomsen Consult (tidligere Steffen Thomsen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Steffen Kjeld Thomsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Steffen nu bestreddet i 20 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
Steffen Thomsen Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Conrum Holding A/S
Ejerandel: 10-14.99% -
I/S Maglesø Skov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sterling Invest I ApS
Ejerandel: 100% -
Chili 2023 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Mobilhouse A/S
Via Conrum Holding A/S -
DALSGAARD PAVILLONER A/S
Via Conrum Holding A/S -
Dalsgaard Byg A/S
Via Conrum Holding A/S -
Silva Baltica 1 ApS
Via Sterling Invest I ApS -
Silva Baltica 3 ApS
Via Sterling Invest I ApS -
Hypoflex A/S
Via Sterling Invest I ApS -
Silva Baltica 4 ApS
Via Sterling Invest I ApS
Direktørposter (1)
-
Sterling Invest I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
Conrum Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2022 -
Mobilhouse A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2022 -
DALSGAARD PAVILLONER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2023 -
Dalsgaard Byg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2023
Tidslinje (134)
-
Conrum Holding A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
Dover BidCo ApS (Nu: Mobilhouse Invest ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
Mobilhouse Holding A/S (Nu: Conrum Holding A/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024
Blå bog (fortsat)
Steffen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,13% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,13% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Steffen Kjeld Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sterling Invest I ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.589' DKK. Gennem holdingselskabet Sterling Invest I ApS har Steffen derfor også andele i Conrum Holding A/S (10-14.99%), Silva Baltica 1 ApS (10-14.99%), Silva Baltica 3 ApS (10-14.99%), Hypoflex A/S (10-14.99%) og Silva Baltica 4 ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Steffen Kjeld Thomsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Steffen Kjeld Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SSI Diagnostica A/S der præsenterede et overskud på 290.804' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved GREEN TEAM GROUP A/S der præsenterede et underskud på 233.792' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2013 til 2021 hos ADELIS ADVISORY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 107.746' DKK (IT RELATION A/S (Nu: itm8 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110.765' DKK (Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.849.118' DKK (Adelis DK Holding 4 A/S (Nu: ITM8 Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54.467' DKK (Gina Invest A/S (Nu: Pixelz Invest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Casper Kirk Johansen.