Brian Rosenberg
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | KJÆR & CO. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 433.793' DKK CARELINK A/S (2021) |
Største underskud: | -46.921' DKK Diætklinikken Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 150.854' DKK Practio ApS (2021) |
Største gæld: | 266.438' DKK CARELINK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.880 årsværk hos CARELINK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rosenberg Invest Holding ApS (19 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 ved KJÆR & CO. ApS (tidligere KJÆR & CO. A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Brian Rosenberg i 5 år 4 måneder, før stoppet den 5. januar 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 3.434' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rosenberg Invest Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Carelink Holding ApS
Via Rosenberg Invest Holding ApS -
CARELINK A/S
Via Carelink Holding ApS -
Practio ApS
Via CARELINK A/S -
Vidar Aps
Via CARELINK A/S -
Carelink Psykiatri ApS
Via CARELINK A/S -
Carelink Bosteder ApS
Via CARELINK A/SNyt selskab -
Mind-Move ApS
Via Carelink Bosteder ApS -
Mind-Move Behandling ApS
Via Carelink Bosteder ApS -
MB Investment ApS
Via Carelink Holding ApS -
Carelink IT & Digitalisering ApS
Via MB Investment ApS -
MARSELISBORG-CENTER FOR UDVIKLING, KOMPETENCE & VIDEN A/S
Via MB Investment ApS
Direktørposter (2)
-
Rosenberg Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2005 -
Practio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Practio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2023 -
LIFTED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022 -
LIFTED commerce A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (94)
-
CARELINK A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Carelink Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Carelink Bosteder ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via CARELINK A/S -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.11.2004 - Stadig aktiv
Direktør
10.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2024 - 20.08.2024
Ejer
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Carelink Bosteder ApS
Brian Rosenberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rosenberg Invest Holding ApS (ejer lige nu 90%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.093' DKK. Gennem holdingselskabet Rosenberg Invest Holding ApS har Brian derfor også andele i Carelink Holding ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Brian Rosenberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Brian Rosenberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved PERSONALEGRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 21.281' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Diætklinikken Holding ApS der præsenterede et underskud på 46.921' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2011 til 2019 hos ROBINHUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.970' DKK (Carelink Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 46.921' DKK (Diætklinikken Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 117.619' DKK (Carelink Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.383' DKK (Diætklinikken Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Laura Bender Rosenberg.