Emil Winberg Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | IN & OUT REKLAMER ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Emils Engros Biler (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2007 ved IN & OUT REKLAMER ApS (tidligere METROPOL-TV.DK ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Emil Winberg Dinesen i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 23. februar 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Emils Engros Biler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Cph Beans (Nu: Emils Engros Biler) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2016
Registreringsdato: 27.01.2016 -
Beans I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2014
Registreringsdato: 02.09.2014 -
Beans I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2012
Registreringsdato: 05.11.2012
Blå bog (fortsat)
Emil har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.11.2012 - 02.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.06.2007 - 23.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab