Nicky Ernst Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Shangri La I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.653' DKK BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS) (2018) |
Største underskud: | -1.166' DKK HSDK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.324' DKK BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS) (2023) |
Største gæld: | 10.804' DKK Björn Borg Denmark ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af White Agency v/Nicky Ernst Christensen (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 i Shangri La I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Ulrich Reeh Scheibelein at Nicky Ernst Christensen stiftede Shangri La I/S den dag i juni 2004. Hvervet som Ejer og Stifter havde Nicky i 1 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. november 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2005.
Direktørposter (1)
-
Björn Borg Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022
Tidslinje (20)
-
BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
Björn Borg Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
N.E.C. Trading v/ Nicky Ernst Christensen (Nu: White Agency v/Nicky Ernst Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019
Blå bog (fortsat)
Nicky har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 29.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
04.04.2016 - 22.01.2017
Direktør
04.04.2016 - 05.12.2017
Ejer
23.01.2017 - 04.09.2019
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør og Ejer
15.02.2015 - 30.05.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Björn Borg Denmark ApS fremviste et overskud på 447' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HSDK ApS fremviste et underskud på 1.166' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.231' DKK (BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.324' DKK (BIRKETOFTEN ApS (Nu: BIRKETOFTEN AFLASTNING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 939' DKK (Björn Borg Denmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicky' netværk er Karl Henrik Gunnar Bunge.