Thomas Ole Rask
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dionysos Wines I/S v/Thomas & Peter Rask (Ejer) |
Største overskud: | 20.405' DKK FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S) (2016) |
Største underskud: | -5.528' DKK FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 480' DKK FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S) (2021) |
Største gæld: | 25.049' DKK FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANTHOR ApS (14 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2004 ved Dionysos Wines I/S v/Thomas & Peter Rask i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Peter Flemming Rask at Thomas Ole Rask stiftede Dionysos Wines I/S v/Thomas & Peter Rask den dag i juni 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 4 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANTHOR ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DANTHOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DANTHOR IVS (Nu: DANTHOR under lukning IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017 -
DANTHOR IVS (Nu: DANTHOR under lukning IVS)
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2017
Registreringsdato: 18.12.2017 -
DANTHOR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2014
Registreringsdato: 18.12.2014
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
15.04.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2014 - 18.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2014 - 18.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2007 - 10.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.12.2010 - 03.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DANTHOR ApS kunne fremvise et overskud på 52' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor CARLO GARN ApS kunne fremvise et underskud på 446' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 202' DKK (FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (DANTHOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 398' DKK (FIREFLY GARDEN A/S (Nu: BOTANIQ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29' DKK (DANTHOR ApS).