Henrik Grønlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grønbjørn (Ejer) |
Største overskud: | 24' DKK ApS SPKR 4 NR. 3364 (2023) |
Største underskud: | -50' DKK ApS SPKR 4 NR. 3364 (2019) |
Største egenkapital: | 0' DKK ApS SPKR 4 NR. 3364 (2023) |
Største gæld: | 862' DKK ApS SPKR 4 NR. 3364 (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Grønbjørn (11 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 i Grønbjørn i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Sune Bjørnvig at Henrik Grønlund stiftede Grønbjørn den dag i april 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 11 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 11. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS SPKR 4 NR. 3364
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
ApS SPKR 4 NR. 3364 (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023 -
HG-Gruppen IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
HG-Gruppen IVS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Direktør og Ejer
28.01.2019 - 26.10.2021
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.11.2017 - 31.08.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
13.06.2016 - 08.01.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.06.2016 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ApS SPKR 4 NR. 3364 kunne fremvise et overskud på 24' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Innokentiijs Krutikovs.