Michael Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Multiindretning og Deko v/Michael Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 476' DKK CityLight.dk ApS (2021) |
Største underskud: | -105' DKK CityLight.dk ApS (2018) |
Største egenkapital: | 562' DKK CityLight.dk ApS (2021) |
Største gæld: | 354' DKK IM SKILTE ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IM SKILTE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Multiindretning og Deko v/Michael Jensen (20 år 4 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2004 ved Multiindretning og Deko v/Michael Jensen (tidligere Michaels Indretning og Deko v/Michael Jensen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Michael nu bestreddet i 20 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor indretningsarkitekter og rumdesign.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Multiindretning og Deko v/Michael Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Multi Holding, Brønderslev ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CityLight.dk ApS
Via Multi Holding, Brønderslev ApS
Direktørposter (2)
-
Multi Holding, Brønderslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2017 -
CityLight.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
IM SKILTE ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2020
Registreringsdato: 19.06.2020 -
CityLight.dk ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.10.2017
Registreringsdato: 12.10.2017 -
IM SKILTE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.10.2017
Registreringsdato: 12.10.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.01.2008 - 19.06.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.01.2017 - 16.04.2020
Direktør
30.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 01.01.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CityLight.dk ApS kunne offentliggøre et overskud på 476' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CityLight.dk ApS kunne offentliggøre et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 92' DKK (CityLight.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 398' DKK (Multi Holding, Brønderslev ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 368' DKK (CityLight.dk ApS).