Jørgen Leopold Bruun Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEOPOLD BYG v/Jørgen Bruun (Ejer) |
Længste aktivitet: | Direktør af SELSKABET AF 17. AUGUST 2010 ApS (4 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2004 ved LEOPOLD BYG v/Jørgen Bruun som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Leopold Bruun Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jørgen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Buch og Bruun I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Buch og Bruun I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
LEOPOLD BYG ApS (Nu: SELSKABET AF 17. AUGUST 2010 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2011
Registreringsdato: 13.10.2011 -
JENSEN & LEOPOLD ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2011
Registreringsdato: 22.09.2011
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.04.2007 - 13.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.09.2011 - 22.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.05.2004 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Bettina Utzon Buch.