Bjarne Harris Schjøtler Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | B4B I/S v/Hugo & Bjarne Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -45' DKK GYC ApS (2022) |
Største egenkapital: | 0' DKK SmartViden ApS (2023) |
Største gæld: | 0' DKK SmartViden ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af B4B I/S v/Hugo & Bjarne Poulsen (5 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 ved B4B I/S v/Hugo & Bjarne Poulsen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Hugo Schjøtler Poulsen at Bjarne Harris Schjøtler Poulsen stiftede B4B I/S v/Hugo & Bjarne Poulsen den dag i april 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Bjarne i 5 år, før fratrædelsen den 5. maj 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GYC ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SmartViden ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
SmartViden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2023 -
GYC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
GYC ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
GYC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
SmartViden ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2023
Registreringsdato: 17.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.11.2019 - 15.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.04.2004 - 05.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (GYC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (GYC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Brian Rosenberg Pedersen.