Poul Nørregaard Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOOD PARK BYG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.308' DKK CROWN-FOODS A/S (2021) |
Største underskud: | -3.310' DKK CROWN-FOODS A/S (2015) |
Største egenkapital: | 21.087' DKK CROWN - FOODS HOLDING ApS (Nu: Crown Foods Holding ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 36.545' DKK CROWN-FOODS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos GLYNGØRE BRUGSFORENING (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK MUSLINGERENSERI A/S (14 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1987 ved FOOD PARK BYG A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1181) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul Nørregaard Laursen i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen den 11. januar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. maj 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEAFOOD FLAVOURS A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
SEAFOOD FLAVOURS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
SEAFOOD FLAVOURS A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2021
Registreringsdato: 08.04.2021 -
SEAFOOD FLAVOURS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2021
Registreringsdato: 08.04.2021 -
SEAFOOD FLAVOURS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.10.2011 - 08.04.2021
Ejer
03.03.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer og Direktør
03.10.2005 - 06.09.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2007 - 13.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2007 - 31.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2011 - 06.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Nørregaard Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved SEAFOOD FLAVOURS A/S der præsenterede et overskud på 1.643' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved SEAFOOD FLAVOURS A/S der præsenterede et underskud på 115' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2011 til 2021 hos SEAFOOD FLAVOURS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.643' DKK (SEAFOOD FLAVOURS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 973' DKK (GLYNGØRE BRUGSFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.330' DKK (GLYNGØRE BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.960' DKK (SEAFOOD FLAVOURS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Bent Svenningsen.