Morten Sønderby Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bakkesø I/S (Ejer) |
Største overskud: | 280' DKK TMJ Estate ApS (2021) |
Største underskud: | -259' DKK TMJ Estate ApS (2019) |
Største egenkapital: | 414' DKK TMJ Estate ApS (2023) |
Største gæld: | 5.301' DKK TMJ Estate ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sønderby Invest ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 hos Bakkesø I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Anderskov Riis at Morten Sønderby Hansen stiftede Bakkesø I/S den dag i april 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i , inden stoppet den 1. april 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor byggemarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sønderby Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TMJ Estate ApS
Via Sønderby Invest ApS
Direktørposter (2)
-
TMJ Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2015 -
Sønderby Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
Sønderby Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2017
Registreringsdato: 21.11.2017 -
Sønderby Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017 -
TMJ Estate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2015
Registreringsdato: 13.04.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
10.04.2015 - 01.09.2017
Ejer
10.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 01.04.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Sønderby Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sønderby Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 267' DKK. Igennem sit holdingselskab Sønderby Invest ApS har Morten dermed også ejerandele i TMJ Estate ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Sønderby Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TMJ Estate ApS fremviste et overskud på 280' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TMJ Estate ApS fremviste et underskud på 259' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30' DKK (Sønderby Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 414' DKK (TMJ Estate ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 267' DKK (Sønderby Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jesper Røikjær.