Lars Madsen Yndal
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sydstevns Bygningsservice v/ Lars Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 639' DKK Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS) (2021) |
Største underskud: | -632' DKK Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.084' DKK Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.279' DKK Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sydstevns Forsamlingshus I/S v/Lars Madsen og Peter David Madsen (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2004 hos Sydstevns Bygningsservice v/ Lars Madsen (tidligere LAMA TOTALBYG Lars Madsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Madsen Yndal der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lars i 7 år 5 måneder, inden stoppet den 30. september 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sydstevns Forsamlingshus I/S v/Lars Madsen og Peter David Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
YNDAL HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2019
Registreringsdato: 10.07.2019 -
YNDAL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2018
Registreringsdato: 21.08.2018 -
Yndal Gruppen Ejendomme IVS (Nu: Yndal Gruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
05.05.2014 - 10.07.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
11.06.2018 - 12.07.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.05.2014 - 25.06.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor RKK KØBENHAVNS AFDELING ApS (Nu: Ringsted Ejendomme Drift ApS) fremviste et overskud på 127' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor RKK KØBENHAVNS AFDELING ApS (Nu: Ringsted Ejendomme Drift ApS) fremviste et underskud på 73' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter David Madsen.