Jeanett Marks
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jumboland Legeparadis v/Jeanett van der Vliet Marks og Gary Marks (Ejer) |
Største overskud: | 20' DKK JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (2020) |
Største underskud: | -285' DKK JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 879' DKK JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (2014) |
Største gæld: | 84' DKK JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEGAMA ApS (16 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2004 ved Jumboland Legeparadis v/Jeanett van der Vliet Marks og Gary Marks (tidligere Jumba land v/Jeanett og Gary Marks) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Gary Stephen Marks at Jeanett Marks stiftede Jumboland Legeparadis v/Jeanett van der Vliet Marks og Gary Marks den dag i januar 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Jeanett i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEGAMA ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
JEGAMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2008
Tidslinje (4)
-
Jumba land v/Jeanett og Gary Marks (Nu: Jumboland Legeparadis v/Jeanett van der Vliet Marks og Gary Marks) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2008
Registreringsdato: 04.06.2008 -
JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.06.2008
Registreringsdato: 04.06.2008
Blå bog (fortsat)
Jeanett har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.04.2015 - 08.09.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) landede et overskud på 20' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JUMBOLAND ApS (Nu: JEGAMA ApS) landede et underskud på 285' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jeanett' netværk er Gary Stephen Marks.