Martin Bo Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | B-fast I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martin Infotainment (2 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos B-fast I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jonas Bladt Hansen at Martin Bo Nielsen stiftede B-fast I/S den dag i marts 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Infotainment
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Martin Infotainment (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.09.2022
Registreringsdato: 11.09.2022 -
MBN Botilbud ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
Engevej Botilbud ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
29.04.2021 - 08.12.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2021 - 08.12.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.03.2004 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager