Lars Regner Kirt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LS montering v/Lars Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 100' DKK NET-Import ApS (2022) |
Største underskud: | -65' DKK NET-Import ApS (2023) |
Største egenkapital: | 124' DKK NET-Import ApS (2022) |
Største gæld: | 163' DKK NET-Import ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LS montering v/Lars Sørensen (11 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 hos LS montering v/Lars Sørensen (tidligere LSR Montage v/Lars Sørensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Regner Kirt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lars i 11 år 9 måneder, inden stoppet den 18. februar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af kommunikationsudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NET-Import ApS
Ejerandel: 100% -
Kirt holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (2)
-
NET-Import ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2022 -
Kirt holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2024
Tidslinje (20)
-
Kirt holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Kirt holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
NET-Import ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
29.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.08.2017 - 13.11.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
09.11.2015 - 16.08.2017
Ejer
01.12.2015 - 05.02.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - 18.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Regner Kirt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kirt holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Kirt holding ApS har Lars dermed også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Lars Regner Kirt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NET-Import ApS fremviste et overskud på 100' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NET-Import ApS fremviste et underskud på 65' DKK.