Rebekka Marianna Erika Gadeberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RG-Consult v/Rebekka Gadeberg (Ejer) |
Største overskud: | 609' DKK VETCUR BIOTEC ApS (2014-15) |
Største underskud: | -137' DKK VETCUR BIOTEC ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.975' DKK VETCUR BIOTEC ApS (2020-21) |
Største gæld: | 986' DKK VETCUR BIOTEC ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VETCUR BIOTEC ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af VETCUR BIOTEC ApS (20 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 i RG-Consult v/Rebekka Gadeberg i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rebekka Marianna Erika Gadeberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rebekka i 5 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CUR HOLDING OG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VETCUR BIOTEC ApS
Via CUR HOLDING OG INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
VETCUR BIOTEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2004 -
CUR HOLDING OG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Whole by nature aps
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019 -
Whole by nature aps
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2015
Registreringsdato: 17.11.2015 -
RG-Consult v/Rebekka Gadeberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Rebekka har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.08.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.11.2015 - 26.06.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rebekka Marianna Erika Gadeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CUR HOLDING OG INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 212' DKK. Gennem sit holdingselskab CUR HOLDING OG INVEST ApS har Rebekka dermed også andele i VETCUR BIOTEC ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Rebekka Marianna Erika Gadeberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor VETCUR BIOTEC ApS landede et overskud på 609' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor VETCUR BIOTEC ApS landede et underskud på 137' DKK.