Archibald Magpantay
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Empire Cph I/S (Ejer) |
Største overskud: | 466' DKK DaNoy Logistics ApS (2021) |
Største underskud: | -451' DKK DaNoy Logistics ApS (2022) |
Største egenkapital: | 480' DKK DaNoy Logistics ApS (2021) |
Største gæld: | 624' DKK DaNoy Logistics ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DaNoy Logistics ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DaNoy Logistics I/S (10 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 hos Empire Cph I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kevin Kim Tandrup at Archibald Magpantay stiftede Empire Cph I/S den dag i april 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Archibald i 4 år 7 måneder, inden stoppet den 25. november 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DaNoy Logistics I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A.M.M.A ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DaNoy Logistics ApS
Via A.M.M.A ApS
Direktørposter (2)
-
DaNoy Logistics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
A.M.M.A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2020
Tidslinje (8)
-
Globe Consulting v/Archibald Magpantay (Nu: DaNoy Logistics) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2020
Registreringsdato: 25.08.2020 -
DaNoy Logistics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
A.M.M.A ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2020
Registreringsdato: 24.02.2020
Blå bog (fortsat)
Archibald har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Stifter og Ejer
22.01.2011 - 25.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2004 - 25.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Archibald Magpantay er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A.M.M.A ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem sit holdingselskab A.M.M.A ApS har Archibald dermed også ejerandele i DaNoy Logistics ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Archibald Magpantay, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DaNoy Logistics ApS fremviste et overskud på 466' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DaNoy Logistics ApS fremviste et underskud på 451' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34' DKK (DaNoy Logistics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (DaNoy Logistics ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (A.M.M.A ApS).
En af de forbindelser som går igen i Archibald' netværk er John Andrew Magpantay.