Morten Albrecht Lillelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Weblounge v/Morten Albrecht Lillelund (Ejer) |
Største overskud: | 1.155' DKK DIPLOMAT A/S (2015-16) |
Største underskud: | -780' DKK DIPLOMAT A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.858' DKK DIPLOMAT GROUP HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 4.957' DKK DIPLOMAT A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DIPLOMAT A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DIPLOMAT A/S (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 ved Weblounge v/Morten Albrecht Lillelund som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Albrecht Lillelund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN LILLELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via MORTEN LILLELUND HOLDING ApS -
DIPLOMAT A/S
Via MORTEN LILLELUND HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MORTEN LILLELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2011
Bestyrelsesposter (3)
-
HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.02.2018 -
DIPLOMAT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2009 -
DIPLOMAT GROUP HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2018
Registreringsdato: 08.02.2018 -
HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2018
Registreringsdato: 08.02.2018 -
MORTEN LILLELUND HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2015
Registreringsdato: 02.03.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Reel ejer
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejer
02.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.11.2014 - 08.02.2018
Reel ejer
02.03.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS fremviste et overskud på 488' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HØJSTRUP MASKINFABRIK ApS fremviste et underskud på 230' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jens Peter Erik Lillelund.