Tina Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | B. KNUDSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BENNY KNUDSEN AUTOMOBILER A/S (10 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1995 hos B. KNUDSEN ApS (tidligere HYTTEFADET NYHAVN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tina Nielsen i 8 år 8 måneder, inden stoppet den 17. december 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Digital Regnskabsservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Digital Regnskabsservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
BENNY KNUDSEN AUTOMOBILER A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2007
Registreringsdato: 13.03.2007 -
BENNY KNUDSEN A/S (Nu: BENNY KNUDSEN AUTOMOBILER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2007
Registreringsdato: 13.03.2007
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.12.1996 - 13.03.2007
Direktør
28.02.2002 - 13.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.10.1997 - 18.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1995 - 17.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab