Martin Hindborg Heidemand
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hindborg & Co v/Martin Heidemann (Ejer) |
Største overskud: | 306' DKK NEXO DENMARK ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS) (2019) |
Største underskud: | -297' DKK HINDBORG & CO. S.M.B.A. (2022) |
Største egenkapital: | 324' DKK HINDBORG & CO. S.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 533' DKK NEXO DENMARK ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HINDBORG & CO. S.M.B.A. (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af HINDBORG & CO. S.M.B.A. (12 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2004 i Hindborg & Co v/Martin Heidemann (tidligere HemligNemlig v/Martin Heidemann) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Hindborg Heidemand der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 7 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2011.
Direktørposter (2)
-
HINDBORG & CO. S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2011 -
622Dreamers af 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HINDBORG E-SHOP ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2019
Registreringsdato: 28.11.2019 -
BELLEWUZZ BORNHOLM ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2012
Registreringsdato: 08.10.2012 -
HINDBORG E-SHOP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2012
Registreringsdato: 08.10.2012
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Direktør og Reel ejer
08.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Direktør
08.10.2012 - 28.11.2019
Reel ejer
30.06.2013 - 28.11.2019
Ejerandel: 66,67% -
Stifter og Ejer
15.03.2004 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 19.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NEXO DENMARK ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS) landede et overskud på 306' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HINDBORG & CO. S.M.B.A. landede et underskud på 297' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 46' DKK (NEXO DENMARK ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 126' DKK (NEXO DENMARK ApS (Nu: 622Dreamers af 2011 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (HINDBORG & CO. S.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Thomas Kenneth Bjerg Clausen.