Peter Hjertebjerg Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PHJ Consult v/Peter H Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 879' DKK POC ApS (2020) |
Største underskud: | -1.073' DKK POC ApS (2022) |
Største egenkapital: | 874' DKK POC ApS (2021) |
Største gæld: | 1.876' DKK POC ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos POC ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af POC ApS (19 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 hos PHJ Consult v/Peter H Jørgensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Hjertebjerg Jørgensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sofus Stålorm Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
POC ApS
Via Sofus Stålorm Holding Aps -
POC Distribution ApS
Via Sofus Stålorm Holding Aps
Direktørposter (3)
-
POC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2004 -
POC Distribution ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022 -
Sofus Stålorm Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2018
Repræsentant (1)
-
International Association of Wellbeing
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
International Association of Wellbeing
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
POC Distribution ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
Moback IVS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2021
Registreringsdato: 17.06.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
03.09.2014 - 31.07.2018
Ejer
03.09.2014 - 01.08.2018
Direktør
03.09.2014 - 01.04.2021
Reel ejer
01.08.2018 - 29.11.2018
Reel ejer
30.11.2018 - 20.01.2023
Ejerandel: 33,34% -
Direktør og Reel ejer
06.03.2019 - 14.09.2022
Ejerandel: 50%
Peter Hjertebjerg Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sofus Stålorm Holding Aps (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 94' DKK. Igennem sit holdingselskab Sofus Stålorm Holding Aps har Peter dermed også ejerandele i POC ApS (100%) samt POC Distribution ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Hjertebjerg Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor POC ApS fremviste et overskud på 879' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor POC ApS fremviste et underskud på 1.073' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 437' DKK (POC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 97' DKK (POC Distribution ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 238' DKK (POC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -57' DKK (POC Distribution ApS).