Steen Eskild Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEO v/Steen E. Olesen (Ejer) |
Største overskud: | 6.578' DKK MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -487' DKK Helpwater a/s (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.614' DKK MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 17.325' DKK MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af SEO v/Steen E. Olesen (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2004 hos SEO v/Steen E. Olesen (tidligere S/E/O Frisørartikler v/Steen E. Olesen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steen Eskild Olesen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Steen nu besiddet i 20 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SEO v/Steen E. Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Steen O Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Steen O Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Helpwater a/s
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018 -
MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2015 - 31.05.2024
Reel ejer
18.05.2016 - 17.05.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2015 - 09.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Eskild Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Steen O Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.198' DKK. Igennem sit holdingselskab Steen O Holding ApS har Steen dermed også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Steen Eskild Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Steen O Holding ApS fremviste et overskud på 1.138' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Steen O Holding ApS fremviste et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 6.578' DKK (MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.614' DKK (MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.198' DKK (Steen O Holding ApS).