Else Marie Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BS Transport v/Else Marie Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 897' DKK BS Transport ApS (2020) |
Største underskud: | -123' DKK BS Transport ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.012' DKK BS Transport Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.563' DKK BS Transport ApS (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BS Transport ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BS Transport v/Else Marie Sørensen (11 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 ved BS Transport v/Else Marie Sørensen (tidligere Else Marie Sørensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Else Marie Sørensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Else i 11 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre post- og kurertjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BS Transport Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BS Transport ApS
Via BS Transport Holding ApS
Direktørposter (2)
-
BS Transport Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
BS Transport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
BS Transport ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
BS Transport Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
BS Transport I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015
Blå bog (fortsat)
Else har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.04.2015 - 06.04.2021
Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2014 - 30.11.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2004 - 31.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.10.2012 - 10.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Else Marie Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BS Transport Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.964' DKK. Igennem sit holdingselskab BS Transport Holding ApS har Else dermed også ejerandele i BS Transport ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Else Marie Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BS Transport Holding ApS fremviste et overskud på 633' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BS Transport Holding ApS fremviste et underskud på 77' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81' DKK (BS Transport Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.964' DKK (BS Transport Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.465' DKK (BS Transport ApS).