Lars Asbjørn Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1987 (36 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMPASS HUMAN RESOURCES I KOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 312' DKK Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.053' DKK SELECTORS P/S (Nu: shedåf P/S) (2014) |
Største egenkapital: | 564' DKK Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.424' DKK Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Selectors af 29. august 2022 ApS (Nu: Selectors ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Mikkel Invest Holding ApS (27 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1987 i COMPASS HUMAN RESOURCES I KOLDING A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1128) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Asbjørn Mikkelsen i 4 år 11 måneder, inden stoppet d. 26. oktober 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. november 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selectors ApS
Via Mikkel Invest Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mikkel Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020 -
Selectors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022
Tidslinje (35)
-
COMPASS REKRUTTERING A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023 -
Consulting House v/Lars Mikkelsen (Nu: Selectors Consulting) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Selectors af 29. august 2022 ApS (Nu: Selectors ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1996 - 27.07.2023
Direktør og Ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 25.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 17.02.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.09.2013 - 28.03.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.02.2013 - 04.06.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS) fremviste et overskud på 312' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SELECTORS P/S (Nu: shedåf P/S) fremviste et underskud på 1.053' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 211' DKK (Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 564' DKK (Selectors A/S (Nu: Mikkel Invest Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 57' DKK (Selectors af 29. august 2022 ApS (Nu: Selectors ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Bjørn Steen Lauritsen.