Anders Rosengaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | AMR HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 916' DKK AMR HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -1.371' DKK AMR HOLDING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 12.683' DKK AMR HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 3.063' DKK A.M. ROSENGAARD A/S (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos A.M. ROSENGAARD A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af AMR HOLDING A/S (29 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1995 ved AMR HOLDING A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Anders Rosengaard købte sig ind i virksomheden den 30. august 1995 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Anders af: Ann Mette Rosengaard, Steen Rosengaard og Pernille Rosengaard Porsborg. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Anders nu besiddet i 29 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 29 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 916' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AMR HOLDING A/S
Ejerandel: 20-24.99% -
CURATIO - FYSIURGISK SPORTSMASSØR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A.M. ROSENGAARD A/S
Via AMR HOLDING A/S -
Market by Rosengaard ApS
Via AMR HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
A.M. ROSENGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2017 -
Market by Rosengaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
AMR HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2002
Ejendomme (6)
Tidslinje (11)
-
ROSENGAARD FOOD&GREENS WORKSHOP (Nu: CURATIO - FYSIURGISK SPORTSMASSØR) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
Market by Rosengaard ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018 -
A.M. ROSENGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2017
Registreringsdato: 11.01.2017
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
18.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AMR HOLDING A/S -
Ejer
30.08.1995 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2001 - 11.01.2017
Direktør
11.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.08.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AMR HOLDING A/S -
Direktør
29.08.2006 - 29.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AMR HOLDING A/S landede et overskud på 916' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AMR HOLDING A/S landede et underskud på 1.371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 916' DKK (AMR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 346' DKK (A.M. ROSENGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.435' DKK (AMR HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 146' DKK (A.M. ROSENGAARD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Ann Mette Rosengaard.