Benny Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bl. Universalbyg v/Benny Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 193' DKK Glaring Yachts ApS (2022-23) |
Største underskud: | -109' DKK Glaring Yachts ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 408' DKK Glaring Yachts ApS (2022-23) |
Største gæld: | 774' DKK Glaring Yachts ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Glaring Yachts ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Glaring Yachts ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 hos Bl. Universalbyg v/Benny Larsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Benny Larsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Benny i 8 måneder, før stoppet d. 30. september 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Glaring Yachts ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Glaring Yachts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
DST Byg og Montage ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
DST Byg og Montage ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
DST Byg og Montage ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022
Blå bog (fortsat)
Benny har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.09.2022 - 22.03.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.04.2015 - 19.01.2021
Reel ejer
08.04.2015 - 28.12.2017
Bestyrelsesmedlem
08.04.2015 - 29.12.2017
Ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Glaring Yachts ApS kunne fremvise et overskud på 193' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Glaring Yachts ApS kunne fremvise et underskud på 109' DKK.