Rudi Saltofte Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kvalitetsstyrings IT IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Saltofte Hansen Solutions (5 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 i Kvalitetsstyrings IT IVS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Rudi Saltofte Hansen i 3 måneder, inden stoppet d. 26. april 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Saltofte Hansen Solutions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Saltofte Vin (Nu: Saltofte Hansen Solutions) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2019
Registreringsdato: 09.01.2019 -
Kvalitetsstyrings IT IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016 -
Kvalitetsstyrings IT IVS
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2016
Registreringsdato: 14.01.2016
Blå bog (fortsat)
Rudi har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.03.2018 - 22.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
14.01.2016 - 26.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab