Rune Barslund
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Barslund Skadedyrskontrol v/Rune Barslund (Ejer) |
Største overskud: | 4.570' DKK BARSLUND SKADEDYRSKONTROL ApS (Nu: Nordisk Skadedyrsservice ApS) (2016) |
Største underskud: | -3.142' DKK Arctic Systems ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.049' DKK Arctic Systems ApS (2022) |
Største gæld: | 1.975' DKK Arctic Systems ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BARSLUND SKADEDYRSKONTROL ApS (Nu: Nordisk Skadedyrsservice ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordisk Skadedyrsservice ApS (18 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2004 ved Barslund Skadedyrskontrol v/Rune Barslund som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rune Barslund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rune i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen desinfektion og skadedyrsbekæmpelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordisk Skadedyrsservice ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Arctic Systems ApS
Via Nordisk Skadedyrsservice ApS
Direktørposter (1)
-
Nordisk Skadedyrsservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Arctic Systems ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2024
Tidslinje (9)
-
Arctic Systems ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Arctic Systems ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Arctic Systems ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Rune har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.04.2016 - 31.03.2023
Reel ejer
08.08.2016 - 02.05.2018
Bestyrelsesmedlem
10.07.2022 - 01.01.2024
Reel ejer
10.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38% -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BARSLUND SKADEDYRSKONTROL ApS (Nu: Nordisk Skadedyrsservice ApS) fremviste et overskud på 4.570' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Arctic Systems ApS fremviste et underskud på 3.142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58' DKK (BARSLUND SKADEDYRSKONTROL ApS (Nu: Nordisk Skadedyrsservice ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.579' DKK (Arctic Systems ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.504' DKK (BARSLUND SKADEDYRSKONTROL ApS (Nu: Nordisk Skadedyrsservice ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.455' DKK (Arctic Systems ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Alistair David Morton.