Ingelise Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBUS 8 NR. 4267 (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS KBUS 8 NR. 4267 (6 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 i ApS KBUS 8 NR. 4267 i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ingelise Hansen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 4. marts 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dametøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ingelise Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Ingelise Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
ApS KBUS 8 NR. 4267
Fratrådt som direktørDato: 04.03.2003
Registreringsdato: 04.03.2003 -
ApS KBUS 8 NR. 4267
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.1996
Registreringsdato: 07.03.1996
Blå bog (fortsat)
Ingelise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.03.1996 - 04.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab