Tommy Nørgaard Vester
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AA-Malerne I/S (Ejer) |
Største overskud: | 363' DKK AA MALERNE ApS (2023) |
Største underskud: | -110' DKK AA MALERNE ApS (2015) |
Største egenkapital: | 287' DKK TOMMY N.VESTER HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 1.763' DKK AA MALERNE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos AA MALERNE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AA MALERNE ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2004 hos AA-Malerne I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Albæk Vittrup at Tommy Nørgaard Vester stiftede AA-Malerne I/S den dag i januar 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Tommy i 1 år 1 måned, før stoppet d. 28. februar 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOMMY N.VESTER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AA MALERNE ApS
Via TOMMY N.VESTER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TOMMY N.VESTER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2008 -
AA MALERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AA MALERNE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2008
Registreringsdato: 06.09.2008 -
TOMMY N.VESTER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2008
Registreringsdato: 06.09.2008 -
TOMMY N.VESTER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2008
Registreringsdato: 06.09.2008
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.06.2008 - 06.09.2008
Direktør og Reel ejer
12.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.01.2004 - 28.02.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tommy Nørgaard Vester er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOMMY N.VESTER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 283' DKK. Gennem holdingselskabet TOMMY N.VESTER HOLDING ApS har Tommy derfor også andele i AA MALERNE ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Tommy Nørgaard Vester, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AA MALERNE ApS kunne fremvise et overskud på 363' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor AA MALERNE ApS kunne fremvise et underskud på 110' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 363' DKK (AA MALERNE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 283' DKK (TOMMY N.VESTER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 236' DKK (AA MALERNE ApS).