Frank Schattulat Lagoni
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frank S Lagoni (Ejer) |
Største overskud: | 1.088' DKK BENT LAGONI SPEDITION ApS (2015) |
Største underskud: | -2.171' DKK Lagoni Consult A/S (2018) |
Største egenkapital: | 5.350' DKK BENT LAGONI SPEDITION ApS (2017) |
Største gæld: | 9.064' DKK Lagoni Consult A/S (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BENT LAGONI SPEDITION ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Frank S Lagoni (19 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 i Frank S Lagoni i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frank Schattulat Lagoni der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Frank i 19 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 6. marts 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frank Lagoni ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Superbasket Plastic Group ApS
Via Frank Lagoni ApS -
Superbasket Plastic Group AS
Via Superbasket Plastic Group ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Frank Lagoni ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
BENT LAGONI SPEDITION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Frank S Lagoni (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
BENT LAGONI SPEDITION ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2021
Registreringsdato: 17.10.2021 -
BENT LAGONI SPEDITION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2021
Registreringsdato: 16.10.2021
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
05.01.2004 - 06.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2020 - 16.10.2021
Bestyrelsesmedlem
17.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 09.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Frank Lagoni ApS kunne fremvise et overskud på 81' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Frank Lagoni ApS kunne fremvise et underskud på 183' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 231' DKK (Superbasket Plastic Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.076' DKK (BENT LAGONI SPEDITION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (Frank Lagoni ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Bent Lagoni.