Iver Mygdal Gram
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Natursafari v/Iver Gram (Ejer) |
Største overskud: | 5.857' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2017) |
Største underskud: | -2.144' DKK IVER GRAM HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 6.174' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2017) |
Største gæld: | 5.760' DKK RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af IVER GRAM HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 hos Dansk Natursafari v/Iver Gram i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Iver Mygdal Gram der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Iver i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2011.
Tidslinje (18)
-
SORT SAFARI ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
IVER GRAM HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024
Blå bog (fortsat)
Iver har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
29.06.2011 - 27.08.2024
Reel ejer
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2017 - 31.07.2018
Bestyrelsesmedlem
20.09.2017 - 26.04.2022
Direktør
01.01.2022 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
27.04.2022 - 23.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2011 - 25.03.2024
Reel ejer
29.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2012 - 02.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Iver Mygdal Gram er desuden ejer af holdingselskabet IVER GRAM HOLDING ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet IVER GRAM HOLDING ApS ejes der også andele i SORT SAFARI ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Iver Mygdal Gram, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor RØMØ-TØNDER TURISTFORENING landede et overskud på 5.857' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor IVER GRAM HOLDING ApS landede et underskud på 2.144' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 398' DKK (SORT SAFARI ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 180' DKK (RØMØ-TØNDER TURISTFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.983' DKK (RØMØ-TØNDER TURISTFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 567' DKK (SORT SAFARI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Iver' netværk er Boet efter Iver Mygdal Gram.