Søren Land
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DESIGNFIRMAET AF 30. NOVEMBER 2001 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 122' DKK STV COMMERCIAL A/S (Nu: MAYDAY FILM A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.416' DKK STV COMMERCIAL A/S (Nu: MAYDAY FILM A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.565' DKK STV COMMERCIAL A/S (Nu: MAYDAY FILM A/S) (2014) |
Største gæld: | 10.216' DKK STV COMMERCIAL A/S (Nu: MAYDAY FILM A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos STV COMMERCIAL A/S (Nu: MAYDAY FILM A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Land & Co v/Søren Land (7 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2000 i DESIGNFIRMAET AF 30. NOVEMBER 2001 ApS (tidligere KNOWHOUSE NETAKADEMIET ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Land i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 15. august 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. marts 2005.
Tidslinje (24)
-
Land & Co v/Søren Land (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
HOLDINGSELSKABET AF 26. MAJ 2008 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2009
Registreringsdato: 24.09.2009 -
OPSUND HOLDING ApS (Nu: JEH HOLDING 060544 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2009
Registreringsdato: 29.06.2009
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2008 - 24.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2008 - 29.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2008 - 29.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 7 måneder fra 2000 til 2001 hos KNOWHOUSE EVENTFORUM ApS.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Torben Steen Nordquist.