Christina Egsvang Føns
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.K. Børnepasning (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solgaardens have- og skovservice I/S (5 år 2 måneder) |
Det hele startede i 2004 ved A.K. Børnepasning i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Niels Eeg Føns, Eva Kannik Haastrup, Thomas Hvid Kromann at Christina Egsvang Føns stiftede A.K. Børnepasning den dag i januar 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christina i 6 måneder, før stoppet den 31. juli 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2004.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Solgaardens have- og skovservice I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.03.2019
Registreringsdato: 09.03.2019 -
Solgaardens have- og skovservice I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2013
Registreringsdato: 12.12.2013 -
A.K. Børnepasning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2004
Registreringsdato: 31.07.2004
Blå bog (fortsat)
Christina har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
12.12.2013 - 09.03.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.01.2004 - 31.07.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Michel van der Linden.