Jannik Grage
Erhvervsaktiv siden: | 16. jan. 2023 (1 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jannik Grage ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -328' DKK Jannik Grage ApS (2023) |
Største egenkapital: | -216' DKK Jannik Grage ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jannik Grage ApS (1 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2023 hos Jannik Grage ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren POKE 53280,13 ApS at Jannik Grage stiftede Jannik Grage ApS den dag i januar 2023. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Jannik i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 20. september 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af andre møbler. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 328' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jannik Grage ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 66.66-89.99%
Tidslinje (5)
-
Jannik Grage ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024 -
Jannik Grage (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024 -
Jannik Grage (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024
Blå bog (fortsat)
Jannik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
16.01.2023 - 20.09.2024
Ejer
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Ejer
23.07.2024 - 23.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Jannik Grage ApS fremviste et underskud på 328' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Niels Hartvig Rasch.