Michael Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Restaurant Toldkammeret I/S v/Timo Hoffman/Michael Thorsen (Ejer) |
Største overskud: | 212' DKK NO-9 ApS (2017) |
Største underskud: | -294' DKK BORNHOLMSKMAD.DK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 51' DKK NO-9 ApS (2017) |
Største gæld: | 1.459' DKK BORNHOLMSKMAD.DK ApS (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bolvig-Thorsen ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af BORNHOLMSKMAD.DK ApS (12 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2004 ved Restaurant Toldkammeret I/S v/Timo Hoffman/Michael Thorsen (tidligere Toldkamret v/Timo Hoffman/Michael Thorsen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman at Michael Thorsen stiftede Restaurant Toldkammeret I/S v/Timo Hoffman/Michael Thorsen den dag i januar 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sylt og karse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (17)
-
Bolvig-Thorsen ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Bolvig-Thorsen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020 -
NO-9 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.11.2020 - 24.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.01.2013 - 28.09.2016
Direktør
25.02.2013 - 22.04.2020
Ejer
29.09.2016 - 22.04.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.01.2006 - 14.08.2018
Direktør
09.02.2006 - 30.08.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 30.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor NO-9 ApS kunne fremvise et overskud på 212' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BORNHOLMSKMAD.DK ApS kunne fremvise et underskud på 294' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er René Bolvig Hansen.