Michael Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Næsgården (Ejer) |
Største overskud: | 3.317' DKK Ries & Pedersen ApS (2021) |
Største underskud: | -541' DKK RIES & PEDERSEN VARDE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 8.602' DKK MH HOLDING AF 2005 ApS (2023) |
Største gæld: | 21.204' DKK RPH BYG ApS (2019) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos RIES & PEDERSEN VARDE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Næsgården (20 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2004 i Næsgården (tidligere Landmand Michael Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Michael Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Michael nu besiddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Næsgården
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MH HOLDING AF 2005 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MH EJENDOMME AF 28/11 2007 ApS
Via MH HOLDING AF 2005 ApS -
RPH BYG ApS
Via MH HOLDING AF 2005 ApS -
RIES & PEDERSEN VARDE ApS
Via MH HOLDING AF 2005 ApS -
Ries & Pedersen ApS
Via MH HOLDING AF 2005 ApS -
Ries & Pedersen Ejendomme ApS
Via MH HOLDING AF 2005 ApS
Direktørposter (6)
-
RPH BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2008 -
MH EJENDOMME AF 28/11 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2007 -
MH HOLDING AF 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2005 -
Ries & Pedersen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2018 -
RIES & PEDERSEN VARDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2009 -
Ries & Pedersen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Ries & Pedersen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
Ries & Pedersen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
RIES & PEDERSEN VARDE ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2012
Registreringsdato: 13.06.2012
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
27.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
06.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MH HOLDING AF 2005 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.602' DKK. Gennem sit holdingselskab MH HOLDING AF 2005 ApS har Michael dermed også andele i MH EJENDOMME AF 28/11 2007 ApS (100%), RPH BYG ApS (33.34-49.99%), RIES & PEDERSEN VARDE ApS (50-66.65%), Ries & Pedersen ApS (50-66.65%) & Ries & Pedersen Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ries & Pedersen ApS landede et overskud på 3.317' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor RIES & PEDERSEN VARDE ApS landede et underskud på 541' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.878' DKK (Ries & Pedersen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (RIES & PEDERSEN VARDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.602' DKK (MH HOLDING AF 2005 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -52' DKK (RIES & PEDERSEN VARDE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Victor Laurberg Pedersen.