Michael Kasper Vadgaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Privat Børnepasning v/Michael Kasper Vadgaard Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 14.101' DKK Nr. Onsild ApS (2022-23) |
Største underskud: | -31.053' DKK Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 79.158' DKK Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 79.046' DKK Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos HANEGAL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VADGAARD HOLDING ApS (19 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2004 hos Privat Børnepasning v/Michael Kasper Vadgaard Jørgensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Kasper Vadgaard Jørgensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 11 måneder, før stoppet d. 7. januar 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VADGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
VADGAARD INVEST ApS
Via VADGAARD HOLDING ApS -
Cibus Holding ApS
Via VADGAARD INVEST ApS -
Future Food A/S
Via Cibus Holding ApS -
TOP FOOD A/S
Via Future Food A/S -
HANEGAL A/S
Via Future Food A/S -
GRISOGKO ApS
Via Future Food A/S -
Nr. Onsild ApS
Via Future Food A/S -
Din Kærlige Tallerken ApS
Via VADGAARD INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
Cibus Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2019 -
VADGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2005 -
VADGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
Future Food A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2021 -
Din Kærlige Tallerken ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (86)
-
Din Kærlige Tallerken ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Grønt&Ko Online ApS (Nu: Grønt&Kød online ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
Hanegal Live ApS (Nu: Nosh ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56% -
Reel ejer og Direktør
25.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.11.2021 - 11.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Kasper Vadgaard Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VADGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 17.716' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Cibus Holding ApS (56%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Kasper Vadgaard Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Michael Kasper Vadgaard Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Nr. Onsild ApS der præsenterede et overskud på 14.101' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S) der præsenterede et underskud på 31.053' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2011 til 2019 hos LOUISE KRAGH.DK ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 14.101' DKK (Nr. Onsild ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 31.053' DKK (Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 50.931' DKK (Future Food Invest ApS (Nu: Future Food A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.125' DKK (Aqua Cleantech ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Søren Kenneth Hansen.