Morten Brix
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brix Smedeforretning I/S (Ejer) |
Største overskud: | 815' DKK Brix Smedeforretning ApS (2022-23) |
Største underskud: | -78' DKK Brix Ejendomme Silkeborg ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.843' DKK Brix Smedeforretning ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.994' DKK Brix Ejendomme Silkeborg ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Brix Smedeforretning ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brix Smedeforretning v/Morten Brix (11 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2004 hos Brix Smedeforretning I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jørn Brix at Morten Brix stiftede Brix Smedeforretning I/S den dag i januar 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 7 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aakerholm Brix ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Brix Smedeforretning ApS
Via Aakerholm Brix ApS -
Brix Ejendomme Silkeborg ApS
Via Aakerholm Brix ApS
Direktørposter (2)
-
Brix Smedeforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2019 -
Aakerholm Brix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Brix Ejendomme Silkeborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
Brix Smedeforretning ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2019
Registreringsdato: 14.11.2019 -
Aakerholm Brix ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2019
Registreringsdato: 14.11.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
30.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.12.2020 - 30.11.2023
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2019 - 14.11.2019
Direktør og Reel ejer
30.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2008 - 30.09.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Brix er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aakerholm Brix ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 191' DKK. Gennem holdingselskabet Aakerholm Brix ApS har Morten derfor også andele i Brix Smedeforretning ApS (100%) samt Brix Ejendomme Silkeborg ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Brix, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Brix Smedeforretning ApS kunne fremvise et overskud på 815' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Brix Ejendomme Silkeborg ApS kunne fremvise et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 815' DKK (Brix Smedeforretning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.843' DKK (Brix Smedeforretning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 82' DKK (Brix Ejendomme Silkeborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Niels Løgager Nielsen.