Omid Habibi
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Krydderispecialisten v/Omid Habibi (Ejer) |
Største overskud: | 3.874' DKK Krydderispecialisten ApS (2023) |
Største underskud: | -1.310' DKK Delicatering A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 10.894' DKK Krydderispecialisten Holding ApS (Nu: A&A Invest Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.827' DKK LV27 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Delicatering A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af A&A Invest Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2004 hos Krydderispecialisten v/Omid Habibi (tidligere Krydderispecialisten v/Omid Habibi) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Omid Habibi der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Omid i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 5. september 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A&A Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Krydderispecialisten ApS
Via A&A Invest Holding ApS -
Delicatering A/S
Via A&A Invest Holding ApS -
LV27 ApS
Via A&A Invest Holding ApS -
A&A Ejendomsselskab ApS
Via A&A Invest Holding ApS
Direktørposter (4)
-
A&A Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2022 -
LV27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
Krydderispecialisten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016 -
A&A Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Delicatering A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
LV27 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Delicatering A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Omid har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2023 - 03.06.2024
Reel ejer
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Omid Habibi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A&A Invest Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.894' DKK. Igennem holdingselskabet A&A Invest Holding ApS har Omid derfor også ejerandele i Krydderispecialisten ApS (100%), Delicatering A/S (25-33.33%), LV27 ApS (100%) samt A&A Ejendomsselskab ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Omid Habibi, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Krydderispecialisten ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.874' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor A&A Ejendomsselskab ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.874' DKK (Krydderispecialisten ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.894' DKK (Krydderispecialisten Holding ApS (Nu: A&A Invest Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (A&A Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Omid' netværk er Azizallah Bozorg.