Bjarne Holst Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1989 (35 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYSK TANDPLEJE CENTER HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 28.131' DKK ELEARNINGFORCE HOLDING ApS (Nu: EFHOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -59.599' DKK ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 83.805' DKK ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS) (2023) |
Største gæld: | 119.833' DKK ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EF DK ApS (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 i JYSK TANDPLEJE CENTER HOLDING ApS (tidligere TANDLÆGERNE ELSE BORUP OG BJARNE MORTENSEN ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bjarne Holst Mortensen i 8 år 7 måneder, inden stoppet d. 11. februar 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor praktiserende tandlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EF DK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EFHOLDING ApS
Via EF DK ApS
Direktørposter (2)
-
EF DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2009 -
EFHOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018 -
ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
EFHOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2016
Registreringsdato: 01.02.2016
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.04.2009 - 15.03.2018
Direktør
01.02.2013 - 31.12.2017
Ejerandel: 39,5% -
Ejer
28.01.2009 - 01.02.2016
Direktør og Reel ejer
22.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2010 - 27.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2003 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ELEARNINGFORCE HOLDING ApS (Nu: EFHOLDING ApS) fremviste et overskud på 28.131' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ELEARNINGFORCE HOLDING ApS (Nu: EFHOLDING ApS) fremviste et underskud på 4.706' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.016' DKK (ELEARNINGFORCE HOLDING ApS (Nu: EFHOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 59.599' DKK (ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.805' DKK (ELEARNINGFORCE INTERNATIONAL ApS (Nu: Zensai International ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.910' DKK (ELEARNINGFORCE DK ApS (Nu: EF DK ApS)).